Riferimenti normativi: (art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013)
Pubblicazione e aggiornamento di dati, documenti e informazioni relative agli organi di indirizzo politico cessati dagli incarichi
Amministrazione dal 13.06.2016 al 16/10/2021
Sindaco
Giunta nominata con decreto del Sindaco n. 1 del 13 giugno 2016
- Dott.ssa Maria Grazia Farina
- Ing. Antonio Pierri
- Dott.ssa Anna D'Auria
- Ing. Nicola Ruggiero
- Dott Giovanni Scafuri
Consiglio
- Dott.ssa Farina Maria Grazia
- Rag. Gioia Francesco
- Sig. Truda Rocco
- Avv. Celentano Vincenzo
- Dott.ssa Iannone Valentina
- Dott. Sica Fortunato
- Sig. Sessa Agostino
- Dott. Prudente Nicola
- Sig. Fiorillo Domenico
- Sig. Landi Andrea rinuncia carica in data 19.11.2020
- Dott. Gioia Giovanni
- Vincenzo Santoro (in carica dal 26.11.2020)
- Ing. Barra Gaetano
- Sig. D'Andrea Antonio
- Rag. Ricciardi Milena
Amministrazione dal17/05/2011 al 29/04/2015
Sindaco
Giunta
- Alfonso Ruggiero ( Vice sindaco)
- Francesco Di Gironamo
- Francesco Gioia
- Rosario Pacifico
- Vincenzo Sica
Consiglio
Atti di nomina e Compensi
- Compensi degli organi politici
- Dati relativi ad altre cariche - incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- Giuramento del Sindaco - Delibera Consiglio n. 2 del 21.06.2016
- Convalida degli eletti - Delibera Consiglio n. 1 del 21.06.2016
- Nomina Giunta - Decreto n. 1 del 13.06 2016
- Nomina Staff del Sindaco - Decreto n. 3 del 04.07.2016
- Nomina Commissioni - Decreto n. 5 del 07.07.2016